Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
Część X - Postanowienia końcowe | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:30:22 |
Część IX - Samorządowe jednostki pomocnicze | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:29:44 |
Część VIII - Prawo miejscowe | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:27:51 |
Część VII - Gospodarka finansowa | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:26:19 |
Część VI - Mienie komunalne | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:25:43 |
Część V - Pracownicy samorządowi | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:09:24 |
Część IV - Prezydent Miasta | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 14:08:42 |
Uchwała Nr VIk/XX/258/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 11:06:51 |
Część III - Rada Miasta | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 11:06:44 |
Uchwała Nr VIk/XX/258/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 11:01:30 |
Statut Miasta Wejherowa - załącznik do uchwały Nr IVk/XVII/229/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 06 kwietnia 2004 roku | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 11:00:42 |
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 10:55:55 |
Prezydent Miasta Wejherowa - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 10:36:39 |
Leszek Glaza - Przewodniczący | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 10:03:02 |
Wojciech Rybakowski - Wiceprzewodniczący - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 10:02:48 |
Piotr Bochiński - Przewodniczący - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 10:02:27 |
Piotr Bochiński - Przewodniczący - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:57:46 |
Marek Budnik | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:49:56 |
Maria Ziółkowska - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:47:15 |
Barbara Treszer - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:45:20 |
Arkadiusz Szczygieł - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:37:54 |
Mirosław Ruciński | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:33:25 |
Teresa Skowrońska | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:29:07 |
Teresa Patsidis | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:09:46 |
Danuta Nowocińska | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:05:41 |
Danuta Nowocińska | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:05:29 |
Danuta Nowocińska | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 09:02:50 |
Witold Mocek | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 08:51:30 |
Witold Mocek | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 08:48:53 |
Witold Mocek | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 08:48:35 |
Mieczysław Makurat | Wojciech Dzieliński | 2010-01-25 08:43:12 |
Czesław Kukowski - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:44:48 |
Dariusz Kreft | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:40:20 |
Jarosław Kierznikowicz - dokument usunięty | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:37:12 |
Leszek Glaza - Przewodniczący | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:31:48 |
Zbigniew Chuchała | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:26:09 |
Henryk Jarosz | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:24:38 |
Paweł Formela | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:23:52 |
Henryk Kanczkowski | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:23:19 |
Paweł Formela | Wojciech Dzieliński | 2010-01-22 14:23:04 |